Entreprise : SCI 21 RUE DES FOISSES - SIREN 391 644 937
Identité
Dénomination
SCI 21 RUE DES FOISSES
SIREN (siège)
391 644 937
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1993
Date de fin de la personne morale
06/07/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES FOISSES 63170 AUBIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUZE MARIE-FRANCE
Nom d'usage
BESSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
LE CENDRE
Nom, Prénom(s)
CASTANIE ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/05/1993
Siret
39164493700016
Code APE
701A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition d'une partie d'un immeuble à usage commercial et d'habitation.
Adresse
21 RUE 21 rue des Foisses
63170 , Aubière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6102
Date d'ajout
29/04/2019
Description
Radiation du RCS le 29/04/2019 avec effet au 02/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3509
Date d'ajout
24/08/1994
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEURS : CASTANIE ROBERT ET BESSE ET TOUZE MARIE FRANCE A COMPTER DU 19/11/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).