Entreprise : EARL DU BOIS MANGO - SIREN 391 635 364
Identité
Dénomination
EARL DU BOIS MANGO
SIREN (siège)
391 635 364
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1993
Début d’activité
19/06/1993
Date de fin de la personne morale
05/07/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
polycultures polycultures
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 80200 FLAUCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELATTRE BRUNO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Flaucourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/06/1993
Siret
39163536400014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
polycultures polycultures
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
GRANDE RUE
80200 , FLAUCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Refonte de la carte judiciaire 2009 : Le Tribunal de Grande Instance de Péronne statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/03/2001
Description
--- : --- TRANSFORMATION DU CAPITAL SOCIAL DE 1.400.000 F EN EUROS SOIT 213.428, 63 EUROS, PUIS REDUCTION DE CELUI-CI D'UNE SOMME DE 3.428,63 EUROS POUR LE RAMENER A 210.000 EUROS ASSOCIE PARTANT : DELATTRE-DUBOIS MONIQUE A COMPTER DU 15 JUIN 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/06/1997
Description
--- : --- CHANGEMENT DE DIRIGEANTS : ASS. GERANT PARTANT : M JACQUES DELATTRE DEMEURANT LA GAYOLLE 60190 LA NEUVILLEROY MAIS RESTE ASSOCIE ASSOCIEE PARTANTE : MME DELATTRE NEE DUBOIS MONIQUE DEMEURANT LA GAYOLLE LA NEUVILLEROY (60) MAIS DEVIENT ASSOCIEE-GERANTE A COMPTER DU 21/05/1997 AUGMENTATION DE CAPITAL : ANCIEN CAPITAL : 1 000 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 1 400 000 FRANCS A COMPTER DU 21/05/97 PROROGATION DE LA SOCIETE JUSQU'AU 19/06/2018 SOIT DE DIX ANNEES SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DU 21/05/1997 (BO 17 DU 27/01/1998)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/1993
Description
--- : --- Publicité au Journal : JOURNAL DE HAM --- Parution au Journal le 25/06/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).