Entreprise : SCI DES HAUTS DES MONTS DU LYONNAIS - SIREN 391 627 528
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2022)
Dénomination
SCI DES HAUTS DES MONTS DU LYONNAIS
SIREN (siège)
391 627 528
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1993
Date de fin de la personne morale
23/06/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
122 CHE DE LA CHALENDREZE 69126 BRINDAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ET MME BRUNO ET JOSIANE BOULON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULON BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Brindas
Nom, Prénom(s)
BERARDI HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Cabriès
Nom, Prénom(s)
GRAPIN JOSIANE , CATHERINE
Nom d'usage
BOULON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Brindas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/1993
Siret
39162752800014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
19 RUE PHILIPPE DE LASSALLE
69004 , LYON 4EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/10/2019
Siret
39162752800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
122 CHE DE LA CHALENDREZE
69126 , BRINDAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ET MME BRUNO ET JOSIANE BOULON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/078843
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Radiation en date du 30/09/2022 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/08/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/073025
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 14/08/2022 - Siège de la liquidation : Chez Mr et Mme Bruno et Josiane Boulon 122 Chemin de la Chalendrèze 69126 BRINDAS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 24/08/2022
Numéro d'observation
F22/073025
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 14/08/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).