Entreprise : SCI 28 RUE EUGENE MERCIER - SIREN 391 610 771
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2022)
Dénomination
SCI 28 RUE EUGENE MERCIER
SIREN (siège)
391 610 771
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1993
Date de fin de la personne morale
07/07/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
28 RUE EUGENE MERCIER 51200 EPERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
EPERNAY
Nom, Prénom(s)
VIDAL TIPHAINE , HELENE , MICHELLE
Nom d'usage
SALES SILVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Saint-Lambert
Nom, Prénom(s)
VIDAL ALIX , MARIE , CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Saint-Lambert
Nom, Prénom(s)
WOERNER VERONIQUE
Nom d'usage
VIDAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Saint-Lambert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1993
Siret
39161077100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition d'un immeuble sis 28 rue eugène mercier 51200 epernay, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
28 RUE 28 rue Eugène Mercier
51200 , EPERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5680
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Dissolution à compter du 27/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/12/2021, liquidateur : VIDAL Thierry, siège de la liquidation : le clos St Lambert Route de la madeleine 78470 Saint-Lambert, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 23/03/2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).