Entreprise : LE ZODIAQUE - SIREN 391 575 784
Identité
Dénomination
LE ZODIAQUE
SIREN (siège)
391 575 784
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1993
Date de fin de la personne morale
11/07/2043
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU FEIGNEUX 88470 LA BOURGONCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Bourgonce
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT MYRIAM , ADELINE , PAULETTE
Nom d'usage
BUCH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Bult
Nom, Prénom(s)
BUCH BERNARD , CHRISTIAN , YVON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Maguelone
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39157578400015
Enseigne
LE ZODIAQUE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Débit de boissons 4.Cat. Restaurant THE dansant guinguette
Adresse
7 RUE 7 rue du Feigneux
88470 , Saint-Michel-Sur-Meurthe - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Bourgonce
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13297
Date d'ajout
21/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2015 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4728
Date d'ajout
28/09/2011
Description
Résiliation de la location-gérance du fonds principal situé 7 rue du Feigneux - la Bourgonce 88470 Saint-Michel-Sur-Meurthe à compter du 23/09/2011. Reprise d'activité. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/11 : Nouveau : BUCH Myriam, Adeline, Paulette, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
211
Date d'ajout
08/02/1995
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital AG 19.11.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).