Entreprise : MONNET MACONNERIE - SIREN 391 556 743
Identité
Dénomination
MONNET MACONNERIE
SIREN (siège)
391 556 743
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
28/06/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Maçonnerie, travaux publics, location de matériels.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
05350 CHATEAU-VILLE-VIEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNET SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Château Ville Vieille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39155674300014
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Maçonnerie, travaux publics, location de matériels.
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
05350 , CHATEAU-VILLE-VIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/004116
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 24/11/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
869
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Suivant jugement en date du 24 février 2017 le Tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MONNET MACONNERIE et a nommé : Juge-commissaire : Monsieur Pascal BOSCHER Juge-commissaire suppléant : Madame Aline TAIX Liquidateur : Maître Vincent DE CARRIERE - 3, rue Capitaine de Bresson - 05000 Gap Et a fixé au 24 février 2016 la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1er janvier 2002 : Conversion d'Office par le Greffe du capital social en euro en application du décret 2001-474 du 30/05/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).