Entreprise : NOEL TRANSPORTS ET LOCATIONS - SIREN 391 529 781
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2020)
Dénomination
NOEL TRANSPORTS ET LOCATIONS
SIREN (siège)
391 529 781
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1993
Fermeture de l'établissement - 39152978100018
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2020
Date de fin de la personne morale
29/06/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DES MOULINS 22980 VILDE-GUINGALAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE VAUCOULEURS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEZENOC LUCIE
Nom d'usage
LOUYER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Vilde Guingalan
Nom, Prénom(s)
GUEZENOC GILLES , YVAN , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Vilde Guingalan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/1993
Siret
39152978100018
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de véhicules pour le transport routier de marchandises transports routiers - transports routiers service de transport de marchandises - transport public de personnes
Adresse
23 RUE DES MOULINS
22980 , VILDE-GUINGALAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE VAUCOULEURS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8937
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à TRANS-GB dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
393
Date d'ajout
31/03/1999
Description
Acquisition de la branche d'activité de transporteur routier de personnes exploitée à la lande Hasle à Vilde Guingalan, moyennant le prix de 150 000 francs -Acquisition en date du 09.02.1999 - entrée en jouissance à effet du 1er janvier 1999 - précédent propriétaire : Sa trans Gb Rcs Dinan B 380 732 503 (91 B 16) modification du 24.03.1999 - publicité : ouest France du 01.03.1999 - oppositions : Cabinet de Pierrick Mazier, expert comptable, 19, rue Carnot à Dinan 22100
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).