Entreprise : QUINCAILLERIE SIBY - SIREN 391 524 741
Identité
Dénomination
QUINCAILLERIE SIBY
SIREN (siège)
391 524 741
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1993
Début d’activité
17/05/1993
Date de fin de la personne morale
28/06/2092
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Quincaillerie
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
150 RUE JEAN DEFOS DU RAU 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIBY MARIE , JESSIE
Nom d'usage
PAYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
SIBY JEAN , MAGUIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
La Plaine des Cafres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1993
Siret
39152474100033
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
quincaillerie
Adresse
150 RUE JEAN DEFOS DU RAU
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/1993
Siret
39152474100017
Code APE
524N
Adresse
87 RUE DU PERE FAVRON
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PITON RAVINE BLANCHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
245
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 150 rue Jean Dufos du Rau 97418 la plaine des cafres à compter du 01/11/2013 Ancienne : Création exploitation sous toutes formes notamment par location gérance de tous fonds de commerce de quincaillerie Nouvelle : quincaillerie résiliation du contrat de location gérance consentie le 05/05/1993 par Mme SIBY Marie Thérèse RCS 321 773 426 à la QUINCAILLERIE SIBY qui fait acquisition du fonds sis150 rue Jean Dufos du Rau 97418 la plaine des cafres précedemment exploité en location gérance à compter du 01/11/2013 Montant de l'achat 200 000 Euros. Activité : quincaillerie Précédent propriétaire : SIBY Marie Therese Publication légale : Le quotidien du 13/12/2013 Oppositions : Selarl Millancourt Et Associés, 3 avenue Luc Donat 97410 Saint-Pierre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
150
Date d'ajout
13/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2013 : Partant : SIBY Marie Thérèse, gérante, associée
Numéro d'observation
1643
Date d'ajout
24/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2013 : Nouveau : SIBY Jean Maguier, Gérant Modification de l'adresse d'un des gérants SIBY Jean Maguier : Ancienne adresse : 159 Rue Defos du Rau 97418 La Plaine des Cafres Nouvelle adresse : 8 Chemin des Troènes 23 ème KM 97418 La Plaine des Cafres
Numéro d'observation
1672
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2012 : Nouveau : PAYET Marie Jessie, Gérant(e)
Numéro d'observation
3119
Date d'ajout
21/07/2011
Description
Modification dans la numérotation de l'adresse suite à décision communale à compter du 01/02/2011 : Ancienne 14 Rue Jean Defos du Rau 97418 LA PLAINE DES CAFRES Nouvelle 150 Rue Jean Defos du Rau 97418 LA PLAINE DES CAFRES
Numéro d'observation
1174
Date d'ajout
17/04/2008
Description
Augmentation du capital social ancienne mention : 38.112.00 Euros nouvelle mention : 150.000.00 Euros Date d'effet : 08/12/2007
Numéro d'observation
1777
Date d'ajout
10/07/2002
Description
Suivant Pv age en date du 01/02/2002 et à compter du même jour, transfert du siège et de l'établissement principal : - Ancienne mention : 87 rue du Péré Favron piton raviné blanche 97418 Plaine des cafres - - nouvelle mention : 14 rn3 - 97418 Plaine des cafres
Numéro d'observation
1411
Date d'ajout
11/06/2002
Description
Suivant Pv age dû et à compter du 28/02/02 - conversion du capital social à l'euro près - ancienne mention : 250.000 Frs - nouvelle mention : 38.112 euros
Numéro d'observation
2947
Date d'ajout
12/11/1998
Description
Augmentation du capital social ancienne mention : 50.000 Ff nouvelle mention : 250.000 Ff à compter du 23/10/98
Numéro d'observation
2741
Date d'ajout
22/10/1998
Description
Continuation de l'activité malgré la perte constatée de plus de la moitie du capital social à compter du 12/04/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).