Entreprise : GAEC DE LANGANOU - SIREN 391 522 570
Identité
Dénomination
GAEC DE LANGANOU
SIREN (siège)
391 522 570
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1993
Début d’activité
01/05/1993
Date de fin de la personne morale
22/06/2043
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
LANGANOU 22350 CAULNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAULNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMARCHAND HERVE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
CAULNES
Nom, Prénom(s)
MORIN CORINNE
Nom d'usage
RENAULT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
CAULNES
Nom, Prénom(s)
RENAULT GILLES , AUGUSTE , BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
CAULNES
Nom, Prénom(s)
RENAULT HUBERT , LOIC , MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
CAULNES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39152257000012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Autres Activités
Élevage de volailles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d autres bovins et de buffles,Élevage de vaches laitières,Élevage de porcins
Adresse
LANGANOU
22350 , CAULNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAULNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
508
Date d'ajout
04/04/2006
Description
FIN DES FONCTIONS DE CO-GERANT DE MME JOSSE MONIQUE EPOUSE MORIN - NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT DE MME MORIN CORINNE EP RENAULT NEELE 16.05.71 A DINAN (22) DT LANGANOU A CAULNES (22) NOUVELLE ADRESSE DE M. RENAULT GILLES CO-GERANT : QUERRIEN A CAULNES (22) PV AG DU 08.02.06 - DA N°A312 DU 04.04.06 Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
792
Date d'ajout
15/06/2004
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL : 32.014,29 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 42.000 EUROS NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANTE DE MME JOSSE MONIQUE EP MORIN NEE LE 31.10.45 A TREMEUR (22) DT "LA BURIE" A LANGUEDIAS (22) PV AGE DU 01.12.03 - DA N°A450 DU 15.06.04 Date d'effet : 01/12/2003
Numéro d'observation
774
Date d'ajout
01/07/1996
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 50 000 F A 210 000 F A COMPTER DU 01.05.1996 - NOMINATION D'UN CO GERANT : M. LEMARCHAND HERVE, NE LE 28.05.1964 A SAINT- MEEN LE GRAND 35, NAT.F.,LA HAUTE METTRIE A CAULNES 22350 - A COMPTER DU 1er MAI 1996 - PV AGE DU 29.05.1996 - D.A.01.07.1996 NÈA 344 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 210 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 014.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).