Entreprise : SOC FORESTIERE DES LANDES - SIREN 391 483 443
Identité
Dénomination
SOC FORESTIERE DES LANDES
Sigle
SO FO LAND
SIREN (siège)
391 483 443
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1997
Date de fin de la personne morale
28/12/2043
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LESGOR 40370 RION-DES-LANDES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFARGUE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
RION DES LANDES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
39148344300027
Code APE
020B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Débardage abattage d'arbres et tous travaux forestiers
Adresse
RTE Zone Artisanale
40370 , Rion-des-Landes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Lesgor
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39148344300019
Code APE
020B
Adresse
38 RUE DES BRUYERES
40110 , MORCENX-LA-NOUVELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
349
Date d'ajout
27/01/2010
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs SUIVANT JUGEMENT EN DATE 27/01/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX, A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : STE FORESTIERE DES LANDES Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 27/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
307
Date d'ajout
27/01/2006
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/01/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX A PROCEDE A LA NOMINATION DE M. Claude CLAVIER EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SOCIETE FORESTIERE DES LANDES SARL EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ROLAND ELHAIK Date d'effet : 25/01/2006
Numéro d'observation
3863
Date d'ajout
09/10/2002
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/10/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX, A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS PERIODE D'OBSERVATION A L'ENCONTRE DE : STE FORESTIERE DES LANDES SARL A NOMME Mr Roland ELHAIK EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET ME DOMINIQUE GUERIN 2 RUE DU 49EME RI BP 8278 64182 BAYONNE CEDEX EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR. FIXE AU 01/10/2002, LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 09/10/2002
Numéro d'observation
3666
Date d'ajout
01/10/2002
Description
Divers procédures collectives PAR DECLARATION EN DATE DU 01/10/2002 A ETE EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE : STE FORESTIERE DES LANDES STE A RESPONSABILITE LIMITEE ZONE ARTISANALE ROUTE DE LESGOR 40370 RION DES LANDES A COMPTER DU 01/10/2002
Numéro d'observation
842
Date d'ajout
28/03/2001
Description
Modification autre AUX TERMES D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ET AUGMENTATION DU CAPITAL POUR LE PORTER A 8000 EUROS AU LIEU DE DE 50 000 FRS. Date d'effet : 06/02/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).