Entreprise : FRANCE FOOD - SIREN 391 477 718
Identité
Dénomination
FRANCE FOOD
SIREN (siège)
391 477 718
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1997
Date de fin de la personne morale
04/03/2045
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE TOURBES 34120 PEZENAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Siège de Liquidation: rue Volvire de Brassac Res Mer Et Soleil
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRENON MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Agde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1996
Siret
39147771800053
Code APE
511T
Adresse
RTE DE TOURBES
34120 , PEZENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39147771800012
Code APE
741G
Adresse
195 RTE DE VILLEDIEU
17470 , AULNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39147771800020
Code APE
511T
Adresse
DOM DE LA GUIRAUDE
34620 , PUISSERGUIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
39147771800038
Code APE
511T
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
39147771800046
Code APE
511T
Adresse
30 RUE MOREAU DE JONNES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10354
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Radiation du RCS le 31/10/2019 avec effet au 31/10/2019 RADIATION D'OFFICE : ART.R123-131 - mention de la dissolution depuis plus de 3 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
08/02/1999
Description
Changement de liquidateur Mr Grenon Michel en remplacement de Mr Gouzes Patrick transfert du siège de liquidation de Béziers 12 rue Boieldieu cabinet inter consultant à cap D Agde Résidence Mer Et soleil rue Volvire de Brassac à compter du 08.10.1998
Numéro d'observation
111
Date d'ajout
13/02/1997
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 26.11.1996 (P.V D assemblée du 216 novembre 1996) liquidateur : Mr Gouzes Patrick siège de la liquidation : Au cabinet inter consultant 12 rue Boieldieu 34500 Béziers
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).