Entreprise : CUMA DU RIF - SIREN 391 437 647
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2017)
Dénomination
CUMA DU RIF
SIREN (siège)
391 437 647
Date d'immatriculation au RNE
14/06/1993
Date de fin de la personne morale
13/06/2092
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
LES DAUMAS 05400 CHABESTAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR REYNAUD F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNAUD FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Chabestan
Nom, Prénom(s)
GARCIN LAETITIA
Nom d'usage
DO NASCIMENTO FARINHA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Savournon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/05/1993
Siret
39143764700012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de matériel agricole
Adresse
Cuma du Rif
05400 , Chabestan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR REYNAUD F
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/003680
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Radiation du RCS le 18/10/2017 avec effet au 28/09/2017 Type de radiation : Clôture des opérations de liquidation Clôture des opérations de liquidation.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/002509
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 21/06/2017 Liquidateur : REYNAUD FrançoisDO NASCIMENTO FARINHA Laëtitia Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur : les Daumas 05400 Chabestan Journal d'annonces légales : Alpes et Midi en date du 29/06/2017
Numéro d'observation
F07/001108
Date d'ajout
16/04/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 21/03/2007 : Partant : Reynaud Francis, président Partant : Garcin Andrée, trésorier Nouveau : Reynaud François, président Nouveau : Do Nascimento Farinha Laetitia, trésorier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).