Entreprise : CP RANGE - SIREN 391 380 342
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2023)
Dénomination
CP RANGE
SIREN (siège)
391 380 342
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1993
Fermeture de l'établissement - 39138034200017
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1997
Date de fin de la personne morale
07/04/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
108 PL DES MIROIRS 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR CAMUS MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
MR BEN MOUSSA BRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PINOTEAU CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
MLLE PINOTEAU SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
MR MASSE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
La Courneuve
Nom, Prénom(s)
MR PINOTEAU LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39138034200017
Code APE
513T
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabricationn, conditionnement, distribution de produits et aliments diététiques et tous produits parapharmaceutiques ainsi que tous produits accessoires et publicitaires
Adresse
108 PL 108 PLACE DES MIROIRS
91000 , Évry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17245
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 25/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2190
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
85463
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 108 PL DES MIROIRS 91000 EVRY, Nouvelle adresse: 108 PL DES MIROIRS EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES. Etablissement principal - Ancienne adresse: 108 PLACE DES MIROIRS 91000 EVRY, Nouvelle adresse: 108 PLACE DES MIROIRS EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
23841
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/01/1996
Description
Démission pour ordre de Mr Benmoussa Brice,15 rue de Turin 75008 Paris En qualité de Commissaire aux comptes A compter du 31 12 1993
Numéro d'observation
41155
Date d'ajout
08/04/1993
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).