Entreprise : CHATEAU DES SOUFFLES DE COSTERELLE - SIREN 391 360 930
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2020)
Dénomination
CHATEAU DES SOUFFLES DE COSTERELLE
SIREN (siège)
391 360 930
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Date de fin de la personne morale
22/10/2052
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
GUFFIAGE 84500 BOLLENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOLLENE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
PIOLENC
Nom, Prénom(s)
VERGNIAUD DOMINIQUE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Piolenc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1953
Siret
39136093000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ADMINISTRATION LA MISE EN VALEUR ET L'EXPLOITATION DIRCETE OU INDIRECTE D'UN DOMAINE AGRICOLE DIT CHATEAU DES SOUFFLES DE COSTERELLE SIS A BOLLENE (84) AINSI QUE TOUS AUTRES DOMAINES ACQUIS PAR LA SOCIETE Y COMPRIS LA POSSIBILITE DE DONNER EN LOCATION DES BIENS AGRICOLES DONT LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE
Adresse
QUARTIER DU GUFFIAGE
84500 , BOLLENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOLLENE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10318
Date d'ajout
11/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : BERNARD Michel, siège de la liquidation : Quartier DU GUFFIAGE 84500 Bollène, parution de la publicité légale : Le Comtadin en date du 12/03/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).