Entreprise : SOCIETE NOUVELLE SOFAPATES - SIREN 391 351 632
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE SOFAPATES
SIREN (siège)
391 351 632
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1993
Date de fin de la personne morale
06/06/2092
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
96 RUE DE LA PIECE LEGER 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN-BACRIE ANDRE , CLAUDE , SAMUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
CECCALDI JEAN , FRANCOIS , DANIEL , JACQUES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
DESBOIS MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
71381 SAINT MARCEL
Nom, Prénom(s)
CASO MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
MARGES
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
FONTAINE LES DIJON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/05/1993
Siret
39135163200016
Nom commercial
SOCIETE NOUVELLE SOFAPATES
Code APE
158M
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE TOUTES SPECIALITES A BASE DE PATES, DE TOUS PLATS CUISINES
Adresse
96 RUE 96 RUE DE LA PIECE LEGER
21160 , MARSANNAY LA COTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2990
Date d'ajout
01/07/1996
Description
EN DATE DU 11/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 11/06/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
09/02/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 01.02.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SOCIETE NOUVELLE SOFAPATES JUGE COMMISSAIRE : MR MARTEL LOUIS MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME REIG PIERRE CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 01/02/94 A COMPTER DU 01/02/94
Numéro d'observation
550
Date d'ajout
01/02/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25.01.94, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE SOCIETE NOUVELLE SOFAPATES JUGE COMMISSAIRE : MR MARTEL LOUIS REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME PIERRE REIG, 36 RUE JEANNIN 21000 DIJON LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 25.01.1994 A COMPTER DU 25/01/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).