Entreprise : SAVEC - SIREN 391 347 390
Identité
Dénomination
SAVEC
SIREN (siège)
391 347 390
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1993
Date de fin de la personne morale
08/06/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LA BOURGUESIE 81220 GUITALENS-L'ALBAREDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDOUIN VINCENT , FRANCOIS , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Paul-Cap-de-Joux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/06/1993
Siret
39134739000018
Code APE
182E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication achat revente de vêtements ; Cessation complète de l'activité au 14.02.2003.
Adresse
la Bourguesie
81220 , Guitalens -l'Albarede - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
16/02/2018
Description
Radiation du RCS le 16/02/2018 avec effet au 16/02/2018 En date du 16/02/2018, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de S. A.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
572
Date d'ajout
18/02/2003
Description
(Procédures collectives) En date du 14/02/2003, jugement prononçant la liquidation judiciaire a nommé maître Mariotti Fabrice 5 rue Mathieu Cros Valdurenque comme liquidateur, maintient au 15/11/2002 la date de la cessation des paiements sans poursuite d'activité redressement judiciaire : 15/11/2002 à compter du 14/02/2003 Date d'effet : 14/02/2003
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
18/02/2003
Description
(Procédures collectives) Suivant jugement en date du 14/02/2003, le tribunal de commerce de Castres désigne Mr Audouin Vincent rue Pinel 81220 St-Paul cap de Joux ancien dirigeant de la société SARL Savec avec pouvoir de représenter ladite société en qualité de administrateur ad hoc à compter du 14/02/2003 Date d'effet : 14/02/2003
Numéro d'observation
267
Date d'ajout
28/01/2003
Description
(Procédures collectives) En date du 24/01/2003, jugement autorisant la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois à compter du 24/01/2003 Date d'effet : 24/01/2003
Numéro d'observation
3894
Date d'ajout
20/12/2002
Description
(Procédures collectives) Ordonnance de Mr le juge commissaire en date du 13 décembre 2002 autorisé de souscrire une Ligne d'escompte et de facilités bancaires auprès de B.P.T.À 15 allée Jean Jaures 81500 Lavaur Escompté 100.000 euros à compter du 25 novembre 2002 (application de l'art 40 loi du 25.1.85) Date d'effet : 25/11/2002
Numéro d'observation
3514
Date d'ajout
26/11/2002
Description
(Procédures collectives) Par jugement en date du 22/11/2002, Monsieur Jean Poursines a été nomme en qualité de juge commissaire suppléant à compter du 22/11/2002 Date d'effet : 22/11/2002
Numéro d'observation
3371
Date d'ajout
15/11/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements Date d'effet : 15/11/2002
Numéro d'observation
3372
Date d'ajout
15/11/2002
Description
(Procédures collectives) Suivant jugement en date du 15/11/2002, le tribunal de commerce de Castres a prononcé le redressement judiciaire simplifié et a désigné: Juge commissaire...........: Mr François Brunas jugé commissaire suppléant : Mr Gilbert Ouillac représentant des créanciers: Me Mariotti 5 rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque Administrateur(s) ............ : Me Savenier Jean-Jacques 10 rue croix blanche 81000 Albi Date de cessation des paiements: 15/11/2002 à compter du 15/11/2002 Date d'effet : 15/11/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).