Entreprise : SCI COUAVEDEL - SIREN 391 347 242
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2018)
Dénomination
SCI COUAVEDEL
SIREN (siège)
391 347 242
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1993
Date de fin de la personne morale
09/06/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE JONQUIERES 84100 ORANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU DE COUAVEDEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOMBARD JEAN-JACQUES , BRUNO , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Piolenc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/1993
Siret
39134724200011
Code APE
702A
Adresse
9 CHE TRAVERSIER DU LANSAS
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/02/1994
Siret
39134724200029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 RTE DE JONQUIERES
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU DE COUAVEDEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20154
Date d'ajout
16/11/2018
Description
Radiation du RCS le 16/11/2018 avec effet au 31/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20153
Date d'ajout
16/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 Liquidateur : LOMBARD Jean-Jacques Bruno Paul Le siège de la liquidation est fixé à : 1 Hameau de Couavedel - route de J 84100 Orange Journal d'annonces légales : TPBM en date du 17/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
30/05/1994
Description
Transfert du siège social de Carpentras, 9 rue Largaud à 84100 Orange, 1 hameau de Couavedel à compter du 11/02/94. Suppression de l'ancien siège. Nomination de M. Jean-Jacques lombard à compter du 11/02/94 en qualité de gérant.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).