Entreprise : SCI MEN CRENN - SIREN 391 329 745
Identité
Dénomination
SCI MEN CRENN
SIREN (siège)
391 329 745
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1993
Début d’activité
19/05/1993
Date de fin de la personne morale
07/06/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non dont elle peut devenir propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
11 RUE MEN BENIGUET 56370 SARZEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JACQUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURAGE AGNES , CLAUDINE , ETIENNETTE
Nom d'usage
LUCET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
DALLIER FRANCOIS , ANDRE , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
DOWNES DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Nom, Prénom(s)
JAUNIAU PASCALE , MIREILLE
Nom d'usage
BERTHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Saint-Armel
Nom, Prénom(s)
JAUNIAU DOMINIQUE , DENISE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
DALLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
JUST ALAIN , HENRI , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Saint-Amour
Nom, Prénom(s)
LE CLOEREC CATHERINE , ANNE-MARIE
Nom d'usage
JAUNIAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
LE CLOEREC JEAN , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
LE CLOEREC JOELLE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
DOWNES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Nom, Prénom(s)
LUCET PHILIPPE , ROBERT , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Sarzeau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/1993
Siret
39132974500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non dont elle peut devenir propriétaire
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non dont elle peut devenir propriétaire
Adresse
11 RUE MEN BENIGUET
56370 , SARZEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JACQUES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3509
Date d'ajout
21/06/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/10/2015 : Changement de qualité : LUCET Agnès, Claudine, Etiennette, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).