Entreprise : SCI CAMOMILLE - SIREN 391 308 350
Identité
Dénomination
SCI CAMOMILLE
SIREN (siège)
391 308 350
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1993
Début d’activité
08/06/1993
Date de fin de la personne morale
07/06/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration de tous immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
5 RTE D'EGLENY 89110 SAINT-MAURICE-LE-VIEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANQUIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY FREDERIC , PIERRE , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Maurice-le-Vieil
Nom, Prénom(s)
BARBIER ANNICK , EMILIENNE , YVONNE , CHRISTIN
Nom d'usage
LAUNAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Pontorson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1993
Siret
39130835000035
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration de tous immeubles
Adresse
5 RTE D'EGLENY
89110 , SAINT-MAURICE-LE-VIEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANQUIN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/09/2004
Siret
39130835000027
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE DES POIRIERS
89110 , MONTHOLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1993
Siret
39130835000019
Code APE
702A
Adresse
1 RUE ARISTIDE BRIAND
89400 , MIGENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/11/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 8 rue des Poiriers 89110 VILLIERS SUR THOLON à 5 route d'Egleny Anquin 89110 St MAURICE LE VIEL à compter du 30.10.2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/06/1993
Description
Historique des observations depuis le 08/06/1993 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 08/06/1993 Publicité au journal : LA LIBERTE DE L'YONNE le : 20/05/1993 ** A compter du 20/09/2004 transfert du siège social de 89400 MIGENNES, 1 rue Aristide Briand à 89110 VILLIERS-SUR-THOLON, 8 rue des Poiriers
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).