Entreprise : SCI ARNICA - SIREN 391 275 286
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2021)
Dénomination
SCI ARNICA
SIREN (siège)
391 275 286
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1993
Fermeture de l'établissement - 39127528600014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
23/05/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
68754.51 EUR
Adresse du siège
145 GRANDE RUE 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT B LA PORTE DU PARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONUS JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Charly
Nom, Prénom(s)
ROUX MARIE-HELENE
Nom d'usage
CONUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Charly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39127528600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et location des biens immobiliers qui seront apportés à la société ou acquis par elle et plus généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
145 Bât B - La Porte du Parc 4 Rue du Perron
69600 , Oullins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT B LA PORTE DU PARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).