Entreprise : SCI DESTIMO - SIREN 391 262 557
Identité
Dénomination
SCI DESTIMO
SIREN (siège)
391 262 557
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1993
Début d’activité
29/06/1991
Date de fin de la personne morale
21/06/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
LE MENARD 28160 YEVRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Yèvres
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTURIER PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
DESSEIGNE PIERRE , HENRI , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Yèvres
Nom, Prénom(s)
DESSEIGNE NATHALIE , MARIE-MARGUERITE
Nom d'usage
BOCCARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
DESSEIGNE ANNE , RENEE , EMMA
Nom d'usage
GENDRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/1991
Siret
39126255700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location
Adresse
LE MENARD
28160 , YEVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Yèvres
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE SOCIAL PRECEDENT : 119 RUE DE FLANDRE 75019 PARIS ( SOCIETE NON INSCRITE AU RCS ) TRANSFERT AU MENARD 28160 YEVRES , AU 29.06.1991 - CHANGEMENT DE GERANT AU 09.05.1991 ET INSCRIPTION AU RCS DE CHARTRES - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).