Entreprise : COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE - SIREN 391 262 292
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2015)
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE
Sigle
COFIC
SIREN (siège)
391 262 292
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1996
Date de fin de la personne morale
07/10/2043
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
574650 EUR
Adresse du siège
97 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIGANER-ALBENIZ CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
Defond PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Dénomination
P2M AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39126229200017
Code APE
741J
Adresse
68 B BD PEREIRE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39126229200074
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE CONSEIL DANS LE DOMAINE DE LA FUSION-ABSORPTION PRISE DE PARTICIPATION ET REPRISE D'ENTREPRISE LE RACHAT ET LA VENTE DE CREANCES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EN FRANCE ET DANS TOUS LES PAYS
Adresse
97 RUE 97 rue Saint-Lazare
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39126229200025
Code APE
741J
Adresse
90 AV DE WAGRAM
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
39126229200041
Code APE
741J
Adresse
14 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DESPRETS ET COMPAGNIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2005
Siret
39126229200058
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE CONSEIL DANS LE DOMAINE DE LA FUSION-ABSORPTION PRISE DE PARTICIPATION ET REPRISE D'ENTREPRISE LE RACHAT ET LA VENTE DE CREANCES SOUS QUELQUE FORME CE QUE CE SOIT EN FRANCE ET DANS TOUS LESPAYS
Adresse
32 RUE DE CAUMARTIN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
39126229200066
Code APE
741J
Adresse
29 RUE DE BERRI
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
WASHINGTON PLAZA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1995
Siret
39126229200033
Code APE
741J
Adresse
182 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1333269
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Décision du 13/01/2022. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Eric DUBOIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996B1333267
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Par jugement en date du 29/10/2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a prorogé d'une année la durée du plan de sauvegarde judiciaire.
Numéro d'observation
1996B1333259
Date d'ajout
27/04/2020
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26/12/2018 nommant SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
1996B1333261
Date d'ajout
27/04/2020
Description
Décision du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26/02/2020 nommant SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 06-10-2017 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne la SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 44 rue Jean Jaurès 02100 SAINT-QUENTIN Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro 2015/5498.
Numéro d'observation
55
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 02-06-2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 04-06-2017, soit jusqu'au 04-10-2017
Numéro d'observation
53
Date d'ajout
20/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 17-03-2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Par jugement en date du 22/01/2016, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Compagnie Financière de Constance Rcs Paris 391262292, SAS Jol Group Rcs Paris 504180407, SNC Jol Press Rcs Paris 798212882, et ce par extension de la procédure de sauvegarde ouverte le 04/12/2015 à l'égard de la SAS Compagnie de Financement et de Conseils-Cofic Rcs Saint-Quentin 799907647. Ledit jugement a ordonné la confusion des patrimoines des sociétés Compagnie de Financement et de Conseils-Cofic, Jol Press, Jol Group et Compagnie Financière de Constance et a désigné : juge commissaire M. Philippe Duforest, l'administrateur SCP Henneau en la personne de Me Frédéric Henneau, 44 rue Jean Jaurès 02100 Saint-Quentin avec les pouvoirs d'assister, le mandataire judiciaire SELARL Grave-Randoux en la personne de Me Michel Grave, 2 place des Campions 02100 Saint-Quentin. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
21/12/2015
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
21/12/2015
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 28-10-2015
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Associé unique : Compagnie de Financement de de conseils, Sas 18 boulevard Léon Blum 02100 Saint Quentin RCS 391262292 RCS PARIS
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
28/08/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-07-2012
Numéro d'observation
63455
Date d'ajout
08/10/1996
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).