Entreprise : SCI LES CEDRES - SIREN 391 253 556
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2023)
Dénomination
SCI LES CEDRES
SIREN (siège)
391 253 556
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1993
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
56 RUE EDOUARD VAILLANT 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CATTAN DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CATTAN GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
LE GOLFE JUAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/05/1993
Siret
39125355600032
Nom commercial
S C I LES CEDRES
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location appartements
Adresse
56 RUE 56 Rue Edouard Vaillant
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39125355600016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
32 RUE DE LA CROIX MACAIRE
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1993
Siret
39125355600024
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
176 RUE HENRI BARBUSSE
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34137
Date d'ajout
30/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/08/2023
Description
Dissolution à compter du 24/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/04/2022, siège de la liquidation : 56 Rue Edouard Vaillant 91200 Athis-Mons, parution de la publicité légale : jss.fr paru le 25/08/2023
Numéro d'observation
89677
Date d'ajout
16/01/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
85528
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de EVRY Sous le numéro 19D61
Numéro d'observation
19876
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).