Entreprise : GAEC MEDIMER - SIREN 391 247 020
Identité
Dénomination
GAEC MEDIMER
SIREN (siège)
391 247 020
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1993
Début d’activité
03/05/1993
Date de fin de la personne morale
02/06/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Petite pêche et ostréiculture
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital minimum
30489.8 EUR
Adresse du siège
13 RUE CASTILLON 34200 SETE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIGNE ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
SETE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39124702000038
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Petite pêche et ostréiculture
Adresse
13 RUE CASTILLON
34200 , SETE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39124702000012
Code APE
050C
Adresse
35 RUE DES AMANDIERS
34200 , SETE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1997
Siret
39124702000020
Code APE
050C
Adresse
22 BD DU PORT
34140 , MEZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT ST FELIX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24794
Date d'ajout
23/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Montpellier le 23/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6303
Date d'ajout
28/04/2010
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2009 Liquidateur : M COUSIGNE Robert demeurant 35 grand rue Mario Roustan 34200 Sète Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège Journal d'annonces légales :La Gazette Economique 27/04/2010
Numéro d'observation
934
Date d'ajout
17/04/2003
Description
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DU 22 PORT ST FELIX BP 71 34140 MEZE AU 13 RUE CASTILLON 34200 SETE Date d'effet : 10/01/2003
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
08/01/2002
Description
DEMISSION DE MR COLLOMB HERVE DE SES FONCTIONS DE COGERANT Date d'effet : 21/12/2001
Numéro d'observation
1669
Date d'ajout
28/07/1998
Description
CAPITAL PORTE DE 100.000 FRANCS A 200.000 FRANCS A COMPTER DU 01/07/98
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
26/09/1997
Description
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DU 35 RUE DES AMANDIERS 34200 SETE AU 22 PORT ST FELIX BP 71 34140 MEZE A COMPTER DU 15/09/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).