Entreprise : BALLAY INVESTISSEMENTS - SIREN 391 234 168
Identité
Dénomination
BALLAY INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
391 234 168
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1993
Début d’activité
01/05/1993
Date de fin de la personne morale
31/05/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts et plus particulièrement dans les affaires ayant trait à la menuiserie industrielle, et plus généralement toute activité nécessaire à l'acquisition et à la Bonne gestion de valeurs mobilières.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE 22120 POMMERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLAY DENIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
LANGUEUX
Nom, Prénom(s)
BALLAY PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
ST BRIEUC
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39123416800014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts et plus particulièrement dans les affaires ayant trait à la menuiserie industrielle, et plus généralement toute activité nécessaire à l'acquisition et à la Bonne gestion de valeurs mobilières.
Autres Activités
L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts et plus particulièrement dans les affaires ayant trait à la menuiserie industrielle, et plus généralement toute activité nécessaire à l'acquisition et à la Bonne gestion de valeurs mobilières.
Adresse
ZONE ARTISANALE
22120 , POMMERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3923
Date d'ajout
14/09/2006
Description
SUPPRESSION DU COMITE DE DIRECTION. MR PASCAL BALLAY (ANCIEN PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION) DEMEURE PRESIDENT DE LA SAS,MR DENIS BALLAY (ANCIEN VICE-PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION) DEVIENT VICE-PRESIDENT DE LA SAS. Date d'effet : 30/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2936
Date d'ajout
09/09/2002
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) ANCIENNE FORME : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DE MRS PASCAL BALLAY ET DENIS BALLAY EN QUALITE DE MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION. NOMINATION DE MR PASCAL BALLAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION ET DE MR DENIS BALLAY EN QUALITE DE VICE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION. Date d'effet : 13/05/2002
Numéro d'observation
169
Date d'ajout
11/01/2001
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.12 ANCIENNE DATE : 30.06 AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 500 000 FRS A 655 957 FRS. PUIS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 100 000 EUROS. Date d'effet : 12/12/2000
Numéro d'observation
564
Date d'ajout
21/02/2000
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR GENESTIER DANIEL. NOMINATION DE MR OLLEVIER ALAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CHATELLIER PHILIPPE Date d'effet : 21/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).