Entreprise : EARL DE LA FETE DRUE RENARD - SIREN 391 199 106
Identité
Dénomination
EARL DE LA FETE DRUE RENARD
SIREN (siège)
391 199 106
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1993
Début d’activité
01/05/1993
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
237579.75 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA BRASSERIE 59620 MONCEAU-SAINT-WAAST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENARD FABIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Monceau-Saint-Waast
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39119910600017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE EXPLOITATION AGRICOLE
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
13 RUE DE LA BRASSERIE
59620 , MONCEAU-SAINT-WAAST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/04/2005
Description
--- CHANGEMENT DE DENOMINATION PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 04/01/2005, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE TRANSFORMER LE GAEC EN EARL. NOUVELLE DENOMINATION: EARL DE LA FETE DRUE RENARD GERANT PARTANT : MME RENARD MARIE CLAIRE GERANT MAINTENU : M. FABIEN RENARD CAPITAL SOCIAL PORTE A 237579,75 EUROS DUREE DE LA PERSONNE MORALE : 45 ans - DATE D'EFFET : 04/01/2005
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 557 900.00 FRF nouveau montant : 2 37 500.32 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/04/1999
Description
--- DEMISSION DE MR MICHEL RENARD DE SES FONCTIONS DE GERANT A COMPTER DU 31.12.98, REMPLACE PAR MME MARIE CLAIRE RENARD NEE COUVREUR EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 01.01.99.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/06/1993
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A276 le 01/06/1993 --- Publicité a u Journal : LE SYNDICAT AGRICOLE --- Parution au J ournal le 16/04/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).