Entreprise : ETS GILBERT PERRIN ET FILS - SIREN 391 196 730
Identité
Dénomination
ETS GILBERT PERRIN ET FILS
SIREN (siège)
391 196 730
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
31/05/2043
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Menuiserie, décorateur d'intérieur, coordinateur de travaux.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
290 CHE DE LA CHATAZ 74120 MEGEVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN SEVERINE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Praz-sur-Arly
Nom, Prénom(s)
PERRIN FABIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
PERRIN FABIEN , MAURICE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
MAITRE ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
ST NICOLAS LA CHAPELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39119673000025
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
MENUISERIE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
MENUISERIE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
290 CHE DE LA CHATAZ
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/001897
Date d'ajout
05/03/2008
Description
Modification autre Mr PERRIN Fabrice gérant devient Co-gérant Majoritaire Mme PERRIN Séverine est nommée Co-gérante Majoritaire Décision AG du 18/01/2008 Journal d'annonces légales ECO DES PAYS DE SAVOIE parution du 29/02/2008 date d'effet : 01/01/2008
Numéro d'observation
F02/001524
Date d'ajout
06/05/2002
Description
Modification autre A COMPTER DU 01.11.99 ACHAT DU FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN PLG FONDS DE : EXPLOITATION DE FONDS ARTISANAL DE MENUISERIE SIS A : 499 ROUTE DES PERCHETS 74120 MEGEVE PRIX : 458.000 F JOURNAL : ECO DU 17.12.99 OPPOSITIONS : ETUDE SIMONOT SISE 1104 ROUTE NATIONALE 74120 MEGEVE PRECEDENT PROPRIETAIRE : PERRIN GILBERT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE CONTRAT DE LOCATION GERANCE EST RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).