Entreprise : METAKIP - SIREN 391 184 322
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2022)
Dénomination
METAKIP
SIREN (siège)
391 184 322
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Fermeture de l'établissement - 39118432200033
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/1995
Fermeture de l'établissement - 39118432200017
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1995
Fermeture de l'établissement - 39118432200025
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1995
Date de fin de la personne morale
06/06/2092
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
11433.68 EUR
Adresse du siège
3 AV DE LA LIBERATION 53500 ERNEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAINGUENE MARIE-PAUL
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39118432200033
Origine du fonds
Autre
Activité principale
- REPARATION ET RECYCLAGE DE CARTOUCHES TONER POUR IMPRIMANTES LASER ET PHOTOCOPIEURS, DISTRIBUTION DE FOURNITURES ET DE MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Adresse
3 AV 3 AV. DE LA LIBERATION
53500 , ERNEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39118432200025
Code APE
725Z
Adresse
2 RUE DES JARDINS
61150 , RANES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39118432200017
Code APE
741J
Adresse
LE CHAMP GAUBERT
61330 , CEAUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3914
Date d'ajout
30/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Laval le 30/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10737
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
804
Date d'ajout
03/10/1995
Description
Transfert du siège social -- DE : 61330 CEAUCE "LE CHAMP GAUBERT" --- A : 53500 ERNEE, 3 AVENUE DE LA LIBERATION A COMPTER DU 01/07/1995 - TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : -- DE : 61150 RANES, 2 RUE DES JARDINS --- A : 53500 ERNEE, 3 AVENUE DE LA LIBERATION A COMPTER DU 01/07/1995 - CHANGEMENT DE GERANT : -- NOMINATION DE MME ROBERT NEE MAINGUENE MARIE-PAUL, EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR BAYER HUBERT, GERANT DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01/07/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - ACTES DE CONSTITUTION DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS (61) EN DATE DU 19/05/1993 - N0 239/93 PUBLICATION LEGALE : OUEST-FRANCE DU 05/05/1993 ------------------- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 75 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 433.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).