Entreprise : HVF - SIREN 391 126 786
Identité
Dénomination
HVF
SIREN (siège)
391 126 786
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1993
Début d’activité
13/04/1993
Date de fin de la personne morale
24/05/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestions de participations et toutes prestations en matière administrative commerciale technique financière de gestion... Activité de conseil et de prestaire de services.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
512512 EUR
Adresse du siège
12 AV DE LA MAVERIA 74000 ANNECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLIER HUGUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Marignier
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
GRT CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marignier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1993
Siret
39112678600022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestions de participations et toutes prestations en matière administrative commerciale technique financière de gestion... Activité de conseil et de prestaire de services.
Autres Activités
Gestions de participations et toutes prestations en matière administrative commerciale technique financière de gestion... Activité de conseil et de prestaire de services.
Adresse
12 AV DE LA MAVERIA
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Annecy-Le-Vieux
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/1993
Siret
39112678600014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
646 AV D'ANTERNE
74970 , MARIGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003148
Date d'ajout
25/06/2008
Description
Augmentation du capital NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 402. 440 € ANCIEN : 402. 200 € SELON DECISION AG EN DATE DU 15 MAI 2008 ET DU PRESIDENT EN DATE DU 1ER JUIN 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 20 JUIN 2008 date d'effet : 01/06/2008
Numéro d'observation
F06/002677
Date d'ajout
03/08/2006
Description
Modification autre MME CANOVAS JOELLE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. SOGEC VEILLEROT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT. GRT CONSULTANTS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE SELON DECISION AG EN DATE DU 30 JUIN 2006 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 28 JUILLET 2006 date d'effet : 30/06/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).