Entreprise : GIE DES GUILHEMS - SIREN 391 126 265
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2023)
Dénomination
GIE DES GUILHEMS
SIREN (siège)
391 126 265
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1993
Date de fin de la personne morale
16/05/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
167.7 EUR
Adresse du siège
LES ROCAGNAS 34110 VIC-LA-GARDIOLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME SYLVIE CELLARIO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONCET GUILHEM
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
ST MATHIEU DE TREVIERS
Nom, Prénom(s)
CASTAN MARIE-PIERRE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
HENRY SUZANNE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DUQUESNAY VERONIQUE
Nom d'usage
PY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Juvignac
Nom, Prénom(s)
FALGAS EVELYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MARTIN LOUIS
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Dénomination
PHARMACIE DU MAS DREVON SNC
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
SNC HENRI PY MILLON
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
PHARMACIE DU VAL DE CROZE SNC (FALGAS-CELLARIO)
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
PHARMACIE GUILLON DAUMAS SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
LE CRES
Dénomination
PHARMACIE PONCET SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST MATHIEU DE TREVIERS
Dénomination
SNC ATARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gignac
Dénomination
PHARMACIE RAYNAUD
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT ANDRE DE SANGONIS
Dénomination
PHARMACIE DE LA CHAMBERTE SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
PHARMACIE SAINT GEORGES DOCTEUR CALMELS SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT GEORGES D'ORQUES
Dénomination
PHARMACIE RAUTURIER SNC
Qualité
Membre
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39112626500019
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'objet du groupement dont le but est de faciliter ou de développer l'Acti- vite économique de ses membres d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité effectuer toutes études et réalisations tenant à améliorer l'exploitation des officines de pharmacie et de ses membres
Adresse
Chez MME Sylvie Cellario
34110 , Frontignan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Rocagnas
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3658
Date d'ajout
07/02/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/2023
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, siège de la liquidation : 413 Avenue de l'Europe 34170 Castelnau-le-Lez, parution de la publicité légale : La Gazette Economique paru le 02/02/2023
Numéro d'observation
3662
Date d'ajout
06/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
104
Date d'ajout
20/01/2004
Description
CAPITAL PORTE DE 182.94 EUROS A 198.18 EUROS ANCIENS MEMBRES : RAYNAUD JACQUES ET CALMELS JEAN PIERRE NOUVEAUX MEMBRES : PHARMACIE RAYNAUD SNC REPRESENTEE PAR RAYNAUD JACQUES ET RAYNAUD MARIEL - PHARMACIE SAINT GEORGES DOCTEUR CALMELS SARL REPRESEN- TEE PAR CALMELS JEAN PIERRE ET CALMELS BEATRICE - PHARMACIE DE LA CHAMBERTE SARL REPRESENTEE PAR MERKLEN NEE PELISSIER ANNE Date d'effet : 16/12/2003
Numéro d'observation
2470
Date d'ajout
30/11/2000
Description
ANCIEN CONTROLEUR DES COMPTES : MR CLOS ROBERT MR MARTIN LOUIS ANCIENNEMENT TRESORIER ET ADMINISTRATEUR DEVIENT CONTROLEUR DES COMPTES MR PRIVAT ANDRE ANCIENNEMENT CONTROLEUR DE GESTION DEVIENT ADMINSTRATEUR ET TRESORIER ANCIEN PDG ET ADMINISTRATEUR : VILLEPRAND CECILE NEE PASTOR NOUVEAU PDG ET ADMINSTRATEUR : MME PY VERONIQUE NOUVEAU CONTROLEUR DES COMPTES : MR PONCET GUILHEM ANCIENNEMENT VICE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR NOUVEAU VICE PRESIDENTE ET ADMINISTRATEUR : HENRY SUZANNE MIS A JOUR DU REPRESENTANT DE LA SNC PHARMACIE DU MAS DEVRON CAPITAL PORTE DE 1300 FRANCS A 1200 FRANCS Date d'effet : 26/06/2000
Numéro d'observation
1416
Date d'ajout
15/07/1999
Description
CAPITAL PORTE DE 1200 FRANCS A 1300 FRANCS NOMINATION DE EURL DANIEL LAMBOU EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE ANCIENS ADMINISTRATEURS : RAUTURIER MARC ET RAYNAUD JACQUES ET PRIVAT ANDRE ANCIEN PCA : RAUTURIER MARC NOUVEAU PCA : VILLEPRAND CECILE NOUVELS ADMINISTRATEURS : VILLEPRAND CECILE - PONCET GUILEHM (EGALEMENT VICE PRESIDENT) ET LAMBOU DANIEL (EGALEMENT VICE PRESIDENT) TRESORIER ET ADMINISTRATEUR : MR MARTIN LOUIS CONTROLEUR DE GESTION : PRIVAT ANDRE Date d'effet : 14/06/1999
Numéro d'observation
1372
Date d'ajout
16/06/1998
Description
ANCIEN MEMBRE : SNC GALY BERNADOU NOUVEAU MEMBRE : ROBERT BONNET SNC PHARMACIE MAS DREVON : NOUVELLE ASSOCIEE : MME VILLEPRAND CECILE CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA SNC HENRY MARTIN MEMBRE QUI DEVIENT SNC HENRY PY MILLON ( ASSOCIES : MME HENRY SUZANNE MME MILLON ODILE MME PY VERONIQUE) A COMPTER DU 28/05/98
Numéro d'observation
978
Date d'ajout
22/04/1996
Description
CAPITAL PORTE DE 1100.00 FRANCS A 1200.00 FRANCS A COMPTER DU 19/12/94
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
19/04/1996
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : CALMELS JEAN PIERRE NOUVEAU RAUTURIER MARC NOMINATION DE MRS PRIVAT ANDRE ET RAYNAYD JACQUES EN QUALITE DE VICE PRESIDENT CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : CALMELS JEAN PIERRE NOUVEAU : RAUTURIER MARC A COMPTER DU 11/03/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).