Entreprise : SCI GROUPE MEDICAL DU PARC - SIREN 391 111 259
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2024)
Dénomination
SCI GROUPE MEDICAL DU PARC
SIREN (siège)
391 111 259
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Fermeture de l'établissement - 39111125900019
- Date d'effet de la fermeture : 20/11/2023
Date de fin de la personne morale
22/10/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2744.08 EUR
Adresse du siège
24 RUE LOUISE MICHEL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRIS DENISE , JULIETTE , JOSEPHINE
Nom d'usage
AUGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
GUITTARD THIERRY , JACQUES , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Vaujours
Nom, Prénom(s)
FALLAS PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FALLAS CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
GLASGOW
Nom, Prénom(s)
FALLAS FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
FALLAS ISABELLE
Nom d'usage
HACHAVOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1969
Siret
39111125900019
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, location de locaux pour activités à caractère sanitaire (médical et paramédical)
Adresse
24 RUE LOUISE MICHEL
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34418
Date d'ajout
15/04/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/04/2024
Description
Dissolution à compter du 20/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/11/2023, siège de la liquidation : 2 Rue du Pré Aux Saules 93410 Vaujours, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 12/12/2023
Numéro d'observation
31207
Date d'ajout
02/04/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/11/2023 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).