Entreprise : SCI FAMILLE LE PENIN - SIREN 391 102 613
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2021)
Dénomination
SCI FAMILLE LE PENIN
Sigle
SCIFLP
SIREN (siège)
391 102 613
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1993
Fermeture de l'établissement - 39110261300018
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2021
Date de fin de la personne morale
13/04/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320.14 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE L HERMET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SENDER GUILLAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Virsac
Nom, Prénom(s)
SENDER JEAN , FRANCOIS , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
TROUETTE MADELEINE , ANTOINETTE , CECILE
Nom d'usage
SENDER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
SENDER VALERIE , LAURENCE , MADELEINE
Nom d'usage
CAZENEUVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Maxent
Nom, Prénom(s)
SENDER MARIE-GABRIELLE , LEA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
SENDER CECILE , GABRIELLA , VALERIE
Nom d'usage
HERKE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Blaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/04/1993
Siret
39110261300018
Nom commercial
SCIF
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en valeur de l ensemble du domaine du Penin terrés forêts et bâtiments l achat et la vente de tous biens afférents au domaine
Adresse
38 RUE 38 Rue DE L HERMET
93400 , SAINT OUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94229
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Bobigny le 27/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38239
Date d'ajout
20/08/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
47426
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 38 RUE DE L HERMET 93400 SAINT OUEN, Nouvelle adresse: 38 RUE DE L HERMET 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 38 RUE DE L HERMET 93400 SAINT OUEN, Nouvelle adresse: 38 RUE DE L HERMET 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 8 R St Denis 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 8 R St Denis 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Numéro d'observation
78122
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
95158
Date d'ajout
15/11/2018
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du greffier suite à la relance au domicile personnel du représentant légal pour non dépôt du document relatif au(x) bénéficiaire(s) effectif(s)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).