Entreprise : LOGISTOK - SIREN 391 067 287
Identité
Dénomination
LOGISTOK
SIREN (siège)
391 067 287
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1993
Date de fin de la personne morale
05/05/2092
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
15 A CHE DE LA MONTAGNE 94510 LA QUEUE-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRUELLE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
SAVALLE JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOSSAERT REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ JORGE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
SAINT LEGER
Nom, Prénom(s)
RIPERT EPOUSE HERNANDEZ GISELE HUGUETTE VINCENTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
SAINT LEGER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/05/1993
Siret
39106728700014
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation d'installations d'entreposage non frigorifique de tous produits ou articles manutention et gestion de stocks entreposés ou sur les lieux de vente conditionnement à façon de tous produits l'exploitation de bases de données la fabrication et la diffusion de tous logiciels sur tous types de supports ainsi que l'édition de tous manuels d'utilisation desdits logiciels
Adresse
15 A CHE 15 A Cheminement DE LA MONTAGNE
94510 , La Queue-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10273
Date d'ajout
25/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 24/06/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : mme Thérèse François , nom du liquidateur : me Jacqueline Cariven . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25 Juin 1999 , sous le numéro 94j00215
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/1994
Description
Jugement du 31 03 1994 Prononçant la liquidation judiciaire n° 94j215 Juge-cre. Mme François, juge suppléant : Mr Prudhomme Liquidateur: Me Cariven 9-11 rue Enesco 94000 Créteil l'échât
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jusqu'au 31 03 1994 Jugement du 03 03 1994 sur saisine d'office N° 94j215 Cessation des paiements en date du 30 09 1993 Juge cré Mme François - juge suppléant : m Prudhomme Représentant des créanciers Me Cariven 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).