Entreprise : MOULIN DES ILLES - SIREN 391 057 270
Identité
Dénomination
MOULIN DES ILLES
SIREN (siège)
391 057 270
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1993
Début d’activité
15/06/1993
Date de fin de la personne morale
20/06/2092
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1994
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Production & commercialisation d'électricité d'origine hydraulique
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1600000 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT LES ILLES 09160 PRAT-BONREPAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
VICTOIRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Aguessac
Dénomination
SOGECOMCLER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseillan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1993
Siret
39105727000020
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production & commercialisation d'électricité d'origine hydraulique
Autres Activités
Production & commercialisation d'électricité d'origine hydraulique
Adresse
LIEU DIT LES ILLES
09160 , PRAT-BONREPAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/03/2023
Siret
39105727000038
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
41 ALL DU PRE COMMUN
09160 , PRAT-BONREPAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1993
Siret
39105727000012
Code APE
741J
Adresse
5 IMP DES IRIS
34170 , CASTELNAU-LE-LEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/1993
Description
Historique des observations RCS : IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCS DE MONTPELLIER SOUS LE N° 93 B 590 MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL EN ARIEGE A COMPTER DU 30.12.95 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 34170 CASTLENAU LE LEZ, 5 IMPASSE LES IRIS A 09160 PRAT BONREPAUX, LIEUDIT LES ILLES ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 05.01.96 Mention du 03/04/2002 : CHANGEMENT DE GERANT ASSOCIE : A compter du : 27/12/2001 Ancien gérant associé : SARL SOGECOMABLOU Nouveau gérant associé : SARL SOGECOMCLER REDUCTION DU CAPITAL A compter du : 27/12/2001 Ancien capital : 3.811,23 EUR Nouveau Capital : 3.750 EUR Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 01/02/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).