Entreprise : DUFIEUX - SIREN 391 050 291
Identité
Dénomination
DUFIEUX
SIREN (siège)
391 050 291
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1993
Date de fin de la personne morale
12/05/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2500000 EUR
Adresse du siège
4 RUE GASTON MONMOUSSEAU 38130 ECHIROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 227
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
OSIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
HLP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes Cedex 4
Dénomination
FINANCIERE AA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
39105029100015
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, réalisation de machines spéciales de montage, d'usinage, mécanique générale. La reconstruction et la modernisation de machines outils. Toutes constructions soudées et l'entretien d'usines.
Adresse
4 RUE 4 Rue Gaston Monmousseau
38130 , Échirolles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 227
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
39105029100023
Code APE
2841Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
reconstruction modernisation de machines outils études réalisation de machines spéciales de montages
Adresse
RTE DE FONDELINE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BRAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/024514
Date d'ajout
04/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 04/09/2020, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, maintient SCP THEVENOT PARTNERS EN LA PERSONNE DE ME MANIERE 26 BD VINCENT GACHE 44200 NANTES, Administrateur, avec pour mission d'assister, Maître JOUIN de la SCP JOUIN Mandataire judiciaire, prolonge la période d'observation jusqu'au 04/11/2020fixe la date de cessation des paiements au : 28/04/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/003364
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 27/01/2021 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble, SCP JOUIN représentée par Me JOUIN 6 place Viarme 44000 Nantes -
Numéro d'observation
F20/020713
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 21/10/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/11/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/020697
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 21/10/2020 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de SAS FIVES avec faculté de substitution 2020-129.
Numéro d'observation
F21/017993
Date d'ajout
04/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 04/09/2020 convertissant la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. - Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 et SCP JOIN représentée par Me JOUIN 6 place Viarme 44000 NANTES.
Numéro d'observation
F20/009165
Date d'ajout
05/06/2020
Description
Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 04/05/2020: Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble, SCP JOUIN représentée par Me JOUIN 6 place Viarme 44000 Nantes, Administrateur judiciaire : SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me SAPIN et Me LAPIERRE 4 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me MANIERE 26 boulevard Vincent Gâché 44200 Nantes mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/02/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 21-12-2017
Numéro d'observation
F16/001552
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : DUFIEUX INDUSTRIE Nouvelle mention : DUFIEUX à compter du 01/01/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/05/1993
Description
Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 30.04.1993 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 12.03.1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).