Entreprise : SCI LA BIGNOTTO - SIREN 391 045 549
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2021)
Dénomination
SCI LA BIGNOTTO
SIREN (siège)
391 045 549
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1993
Date de fin de la personne morale
15/04/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
8689.59 EUR
Adresse du siège
MAHARAGE 09230 SAINTE-CROIX-VOLVESTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUD MAURICE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Sainte-Croix-Volvestre
Nom, Prénom(s)
POUVILLON GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Cazères
Nom, Prénom(s)
AURIAC ANNICK
Nom d'usage
CHEVALLIER-AURIAC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Sainte-Croix-Volvestre
Nom, Prénom(s)
IZAR PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Villeneuve-Tolosane
Nom, Prénom(s)
VINUELLA HERMENEGILDO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
L'Union
Nom, Prénom(s)
FAUROUX PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Sainte-Croix-Volvestre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39104554900014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES
Adresse
"MAHARAGE"
09230 , Sainte-Croix-Volvestre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/04/1993
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE Mention du 18/12/2000 : A COMPTER DU 01/01/2001, MME AURIAC ANNICK EST REMPLACEE PAR MR RENAUD MAURICE EN QUALITE DE GERANT INSERTIONS : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 09/06/2000 ET DU 16/06/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).