Entreprise : SCI GLASA - SIREN 391 025 335
Identité
Dénomination
SCI GLASA
SIREN (siège)
391 025 335
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1993
Début d’activité
06/05/1993
Date de fin de la personne morale
05/05/2053
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, administration de tous immeubles bâtis ou non ou de tous droits immobiliers pouvant appartenir à la société
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
2439.18 EUR
Adresse du siège
56 RUE DES BERGERIES 12740 LA LOUBIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPEROUX CHEZ JEAN ADRIEN GLANDIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES ANNE , MARIE-THERESE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Lavalette
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES OLIVIER , CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES JEAN-ADRIEN , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
La Loubière
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES MICHEL , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES ARNAUD , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Alfortville
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES AURORE , MARIE , BALBINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Bessancourt
Nom, Prénom(s)
GLANDIERES GEORGES , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Saint-Amans-des-Cots
Nom, Prénom(s)
SALABERT ANDRE , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Soulages-Bonneval
Nom, Prénom(s)
SALABERT CLAUDE , AUGUSTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Soulages-Bonneval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/1993
Siret
39102533500020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration de tous immeubles bâtis ou non ou de tous droits mobiliers ou immobiliers pouvant appartenir à la société
Autres Activités
Propriété, gestion, administration de tous immeubles bâtis ou non ou de tous droits mobiliers ou immobiliers pouvant appartenir à la société
Adresse
56 RUE DES BERGERIES
12740 , LA LOUBIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPEROUX CHEZ JEAN ADRIEN GLANDIERES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/04/1993
Siret
39102533500012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA COMBE
12850 , ONET-LE-CHATEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Bodacc N119a du 19/06/93) la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 16 000.00 FRF nouveau montant : 2 439.18 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).