Entreprise : MAP - SIREN 391 022 290
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2020)
Dénomination
MAP
SIREN (siège)
391 022 290
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1993
Fermeture de l'établissement - 39102229000012
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2020
Fermeture de l'établissement - 39102229000020
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2004
Fermeture de l'établissement - 39102229000038
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2006
Date de fin de la personne morale
06/05/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
5 RUE MARCELLIN BERTHELOT 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISGONTIER JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
GALKA RADOSLAW
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Dénomination
SOFIDEM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LAVAL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39102229000012
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de miroiterie, menuiserie, aluminium et vitrerie
Adresse
5 RUE 05 rue Marcellin Berthelot
53000 , Laval - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
39102229000020
Enseigne
PASTEL
Code APE
454D
Adresse
290 RTE DE MAYENNE
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
39102229000038
Enseigne
PASTEL
Code APE
454D
Adresse
48 RUE MARCELLIN BERTHELOT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8815
Date d'ajout
04/12/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actifs suivant jugement en date du 02/12/2020. Disparition.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7099
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Changement de mandataire-liquidateur Suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LAVAL en date du 09/10/2020 désignation de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ¿ 7 rue de Paradis ¿ 53000 LAVAL en tant que Liquidateur Judiciaire en lieu et place de la SELARL GUILLAUME LEMERCIER Date d'effet : 09/10/2020
Numéro d'observation
4319
Date d'ajout
08/09/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 07/09/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE M.A.P. (SAS), A DESIGNE : Juge-commissaire : Mr Michel PESLIER - Liquidateur : SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 7, rue de Paradis - 53000 LAVAL. CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 07.10.2016 et a maintenu la SELARL AJIRE en qualité d'Administrateur judiciaire pendant la poursuite d'activité. Date d'effet : 07/09/2016
Numéro d'observation
3602
Date d'ajout
18/07/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 13/07/2016, le Tribunal de Commerce DE LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre M.A.P. (SAS) sous le numéro 4154707, et a désigné : Juge-commissaire : Mr Michel PESLIER - Administrateur judiciaire : SELARL A.J.I.R.E - ERWAN MERLY - CESAR HUBBEN - 6, COURS RAPHAEL BINET - CS 76531 - 35065 RENNES CEDEX, avec pour mission de : ASSISTANCE - mandataire judiciaire : SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 7, rue de Paradis - 53000 LAVAL a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 12/07/2016 la date de cessation des paiements Date d'effet : 13/07/2016
Numéro d'observation
2806
Date d'ajout
26/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/05/2015 : Partant : LUCAS Bruno, Président Nouveau : GALKA Radoslaw, Président Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 10/07/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).