Entreprise : L ARBRE AUX SOLEILS - SIREN 391 020 534
Identité
Dénomination
L ARBRE AUX SOLEILS
SIREN (siège)
391 020 534
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1993
Date de fin de la personne morale
26/05/2043
Forme juridique
Société coopérative agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
7637.7 EUR
Adresse du siège
VILLAGE 84110 FAUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTAUD BRUNO
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
TAULIGNAN
Nom, Prénom(s)
BOUDES MARCEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
NYONS
Nom, Prénom(s)
DAVID JEAN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
VAISON LA ROMAINE
Nom, Prénom(s)
PASQUIER DANIEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
NYONS
Dénomination
GAEC LES FLEURS DE MAI
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
VAISON LA ROMAINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39102053400015
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COLLECTE, TRANSOFRMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE, VENTE DE FRUITS ET LEGUMES ISSUS DE LA CULTURE BIOLOGIQUE.
Adresse
VILLAGE
84110 , FAUCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38171
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 28/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25705
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2833
Date d'ajout
21/09/2000
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEURS : GAEC LES FLEURS DE MAI, BERTAUD BRUNO, DAVID JEAN, PASQUIER DANIEL ET BOUDES MARCEL SIEGE : LE VILLAGE (84110) FAUCON ANCIEN VICE-PRESIDENT ET ADS : FAVIER HENRI ET ARNAUD PIERRE A COMPTER DU 21 JANVIER 2000 JOURNAL : VAUCLUSE AGRICOLE DU 03 AOUT 2000
Numéro d'observation
5985
Date d'ajout
11/12/1995
Description
REMPLACEMENT DE LA SCEA LA CESARDE, PAR LE GAEC LES FLEURS DE MAI, EN QUALITE DE PRESIDENT, REMPLACEMENT DU GAEC LES FLEURS DE MAI PAR MR FAVIER HENRI, EN QUALITE DE VICE PRESIDENT, REMPLACEMENT DE MR BOUCHET OLIVIER PAR MR DAVID JEAN, EN QUALITE DE TRESORIER; A COMPTER DU 20/07/1995 JOURNAL PUBLICATEUR : VAUCLUSE AGRICOLE DU 12/10/1995
Numéro d'observation
3356
Date d'ajout
15/06/1995
Description
DEPART DE MR JOLY PIERRE, DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT PERMANENT DU GAEC LES FLEURS DE MAI, REMPLACE PAR MR LLOP JACQUES, DEMEURANT QUARTIER DES SABLIERES 84110 FAUCON, NOMINATION DE MR BOUDES MARCEL ET MME SERRET EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS, MR TOURRE ROLAND DEVIENT PRESIDENT, A COMPTER DU 25/04/95 JOURNAL PUBLICATEUR : LE VAUCLUSE AGRICOLE DU 18/05/1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 100.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 637.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).