Entreprise : SA SIGMA THERM - SIREN 391 018 454
Identité
Dénomination
SA SIGMA THERM
SIREN (siège)
391 018 454
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1993
Date de fin de la personne morale
03/05/2092
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
252 AV DE LA QUIERA 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORANGE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
PRECARDI MAURICE EMILE ADRIEN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
LANIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Dénomination
SARL SHPM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gap
Dénomination
S A GESTER HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39101845400010
Code APE
453F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude, réalisation de toutes les installations de chauffage, ventilation, air conditionné et sanitaire ainsi que tous les travaux de plomberie, zinguerie et isolation, entretien, réparation des installations susvisées et de toutes installations similaires.Plomberie, sanitaire
Adresse
252 AV 252 Avenue DE LA QUIERA
06370 , Mouans-Sartoux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34345
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 05/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30674
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2011 nommant Lemalle Jean Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12700
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 19/09/2006 nommant M. STEVA CHRISTIAN juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10230
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1706
Date d'ajout
16/03/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 19/02/2001 Nommant Me Didier Cardon 54 rue d'Antibes 06400 Cannes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
3938
Date d'ajout
12/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 12/07/2000 nommant m. pierre cousin juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2423
Date d'ajout
05/05/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 05/05/1999 nommant M. louis Ghini juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné et m. François Mauro di Mauri juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/04/1994
Description
Par jugement en date du 28 Avril 1994 , Le tribunal de commerce de Cannes À prononce le redressement et la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur Bona et juge commissaire suppléant monsieur Pascalini Liquidateur : Maître Bednawski c maxime demeurant à Mougins, 1072 avenue maréchal juin - date de cessation des paiements : 27 avril 1994
Numéro d'observation
42862
Date d'ajout
27/04/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Avril 1994 Au greffe de cannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).