Entreprise : SCI DE LENS - SIREN 391 015 765
Identité
Dénomination
SCI DE LENS
SIREN (siège)
391 015 765
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
26/04/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
92993.9 EUR
Adresse du siège
24 RTE DE DIDIER 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GNESOTTO GILBERT , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/1993
Siret
39101576500012
Code APE
701A
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION, INSTALLATION, AMENAGEMENT, GESTION,EXPLOITATION, PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON
Adresse
24 RTE 24 route de l'Union Didier
97200 , Fort-De-France - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2786
Date d'ajout
28/06/2000
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA STE A COMPTER DU 11/04/2000 LIQUIDATEUR MR GNESOTTO GILBERT RENE COG-PARTANTS MR GNESOTTO ISIDORE ET MME GNESOTTO JOSETTE NEE MARTINATO
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2908
Date d'ajout
29/08/1994
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL 10 000 F A DATER DU 14/04/94
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 610 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 92 993.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).