Entreprise : GAEC DES MOTTES - SIREN 390 998 185
Identité
Dénomination
GAEC DES MOTTES
SIREN (siège)
390 998 185
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
04/05/2033
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
40551.44 EUR
Adresse du siège
LES MOTTES 82800 NEGREPELISSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NEGREPELISSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONCHINI JEAN , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
NEGREPELISSE
Nom, Prénom(s)
RONCHINI ANDRE , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
ALBIAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39099818500016
Code APE
011A
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE.
Adresse
82800 , NEGREPELISSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NEGREPELISSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
15/11/1996
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE PAR ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION DE MR RONCHINI JEAN PHILIPPE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR LA SOCIETE RESTE INSCRITE SANS ACTIVITE COMMERCIALE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE LE JOURNAL DU PALAIS DE TARN ET GARONNE DU 13.11.96 A COMPTER DU 25.10.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 266 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 40 551.44 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).