Entreprise : CUMA DE UZECH LES OULES - SIREN 390 951 481
Identité
(Entreprise radiée le 03/10/2023)
Dénomination
CUMA DE UZECH LES OULES
SIREN (siège)
390 951 481
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1993
Fermeture de l'établissement - 39095148100022
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2023
Fermeture de l'établissement - 39095148100014
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2014
Date de fin de la personne morale
05/05/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
121.96 EUR
Adresse du siège
CHEZ LE PRESIDENT AULIE CLEMENT 46310 PEYRILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COMBE DE CAIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLUZEL PIERRE-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
UZECH LES OULES
Nom, Prénom(s)
PAGES MAXIME , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
UZECH LES OULES
Nom, Prénom(s)
DULAC JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
UZECH LES OULES
Nom, Prénom(s)
DULAC ALBERT , MARIE , THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
UZECH LES OULES
Nom, Prénom(s)
BOUZOU PIERRE , HONORE , EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
CATUS
Nom, Prénom(s)
AULIE CLEMENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Peyrilles
Nom, Prénom(s)
PRADIE JEAN-MICHEL , AIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
UZECH LES OULES
Nom, Prénom(s)
MICHALET VINCENT , HENRI , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
Peyrilles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1993
Siret
39095148100014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
46310 , UZECH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PRADIE J.MICHEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/1993
Siret
39095148100022
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de matériel d'immeubles d'animaux de personnel Neces- Saires aux exploitations agricoles, prestations de services et travaux à façon.
Adresse
Chez le Président Aulie Clement
46310 , Peyrilles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Combe de Caix
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4720
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Dissolution à compter du 09/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/12/2021, liquidateurs : AULIE Clément, MICHALET VINCENT HENRI ROBERT, siège de la liquidation : Combe de Caix Chez le Président Aulie Clement 46310 Peyrilles, parution de la publicité légale : La Dépêche du Midi Dimanche paru le 19/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).