Entreprise : SOCIETE MASSETTE - SIREN 390 886 356
Identité
Dénomination
SOCIETE MASSETTE
SIREN (siège)
390 886 356
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1993
Date de fin de la personne morale
14/04/2085
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA COOPERATIVE 11500 QUILLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSETTE BERNARD , DENIS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Ginoles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39088635600018
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
INSTALLATION, REPARATION, COUVERTURE ET VENTE DE TOUS ARTICLES DE PLOMBERIE, SANITAIRE, MENAGERS, CHAUFFAGE, CLIMATISATION
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
RTE DE LA COOPERATIVE
11500 , QUILLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39088635600026
Code APE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
Activité principale
Commerces de détail de charbons et combustibles
Adresse
AV FRANCOIS MITTERRAND
11500 , QUILLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
877
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Radiation d'office du RCS le 07/02/2019 avec effet au 07/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4873
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2015 Liquidateur : MASSETTE Bernard, Denis, Jean Le siège de la liquidation est fixé à : 1 impasse Saint-Paul 11500 Ginoles Journal d'annonces légales : Libération en date du 17/12/2015 Mise en sommeil de la société à compter du 30/11/2015 fin de la location gérance
Numéro d'observation
4411
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/11/2013 JAL Libération 05 décembre 2013 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/11/2013 : Modifié : MASSETTE Nicole, Gérant, demeurant 1 impasse Saint-Paul 11500 Ginoles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOUX A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).