Entreprise : SCEA DE BEL AIR - SIREN 390 856 904
Identité
Dénomination
SCEA DE BEL AIR
SIREN (siège)
390 856 904
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1993
Début d’activité
07/04/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
25/04/2023
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Etablissement fermé pour cause de dissolution anticipée
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
254704 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 23800 SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY VALERIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Sulpice-le-Dunois
Nom, Prénom(s)
JOYEUX MARC , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Saint-Sulpice-le-Dunois
Nom, Prénom(s)
PENET MARIE-THERESE
Nom d'usage
BARTHELEMY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Saint-Sulpice-le-Dunois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/1993
Siret
39085690400011
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Etablissement fermé pour cause de dissolution anticipée
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LE BOURG
23800 , SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIEGE ET DOMICILIATION LIQUIDATION A
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
130
Date d'ajout
12/01/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2011 Liquidateur : Monsieur JOYEUX Marc Marcel et Madame BARTHELEMY Valérie Le siège de la liquidation est fixé à le Bourg 23800 ST SULPICE LE DUNOIS Journal d'annonces légales : L'Echo du Centre Edition Creuse du 10/01/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
22/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et mise à jour des associés indéfiniment responsables, à compter du 01/11/2009 : Nouveau : BARTHELEMY Valérie, Co-gérant associé Nouveau : BARTHELEMY Marie-Thérèse, Associé non exploitant Changement de qualité : JOYEUX Marc Marcel, Gérant(e) devient Co-gérant associé Transformation de la société à compter du 01/11/2009 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 01/11/2009 Ancienne : EARL DE BEL AIR Nouvelle : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE BEL AIR
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
23/04/2009
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2009 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le capital variable devient fixe à compter du 01/01/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Partant : BARTHEMY NEE PENET Marie-Thérèse, Co-Gérant Changement de dénomination à compter du 01/01/2009 Ancienne : GAEC BARTHELEMY JOYEUX Nouvelle : EARL DE BEL AIR
Numéro d'observation
1635
Date d'ajout
03/12/2002
Description
CAPITAL PORTE A 254 704 EUROS DUREE DE LA SOCIETE : 30 ANS ANCIEN CO-GERANT : MR BARTHELEMY JACQUES A COMPTER DU 25 OCTOBRE 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 591 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 242 683.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).