Entreprise : SARL RAGAS - SIREN 390 797 363
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2024)
Dénomination
SARL RAGAS
SIREN (siège)
390 797 363
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1993
Date de fin de la personne morale
20/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
8 IMP DE FAUX GIROSE 85350 L'ILE-D'YEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDRY FRANCINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Auch
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39079736300020
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
COUDALERE
66420 , LE BARCARES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ILE DES PECHEURS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/1992
Siret
39079736300012
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Sans activité commerciale rapporté a l'objet social etc...
Adresse
8 IMP DE FAUX GIROSE
85350 , L'ILE-D'YEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation d'office article R123-130 du Code de Commerce : lorsque que le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au Registre du Commerce et des Sociétés de la cessation d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité . La radiation d'office ne fait pas perdre la personnalité morale.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/06/2009
Description
: Cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour une durée de 3 ans
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/04/1993
Description
Historique des observations depuis le 21/04/1993 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : INFORMATEUR JUDICIAI- RE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 26/01/2009. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).