Entreprise : O.S.P.A. - SIREN 390 796 423
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2019)
Dénomination
O.S.P.A.
SIREN (siège)
390 796 423
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1993
Date de fin de la personne morale
05/04/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
8 RUE ALFRED DE MUSSET 92240 MALAKOFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARE GUILLAUME , ARMAND , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39079642300015
Code APE
742A
Adresse
11 RUE ARAGO
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39079642300031
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste et en particulier de la fonction de maître d'¿uvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace
Adresse
8 RUE 8 Rue Alfred de Musset
92240 , Malakoff - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1999
Siret
39079642300023
Code APE
742A
Adresse
25 RUE DES BAS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7748
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Dissolution à compter du 21/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7749
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/12/2018
Numéro d'observation
97774
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
50793
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
77248
Date d'ajout
09/12/1997
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société civile (93d328) Se transforme en Sarl (Eurl) A compter du 01 01 1998 Radiation du 09 12 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).