Entreprise : SCI DU PARKING DEFASQUE ET CARLIER - SIREN 390 741 544
Identité
Dénomination
SCI DU PARKING DEFASQUE ET CARLIER
SIREN (siège)
390 741 544
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2020
Début d’activité
01/07/2020
Date de fin de la personne morale
30/11/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, administration, l'exploitation, la location et la gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
108 AV LOUIS QUETELART 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLIER FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Mont-Saint-Éloi
Nom, Prénom(s)
DEFASQUE PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Le Touquet-Paris-Plage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2020
Siret
39074154400030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration, l'exploitation, la location et la gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Autres Activités
acquisition, administration, l'exploitation, la location et la gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Adresse
108 AV LOUIS QUETELART
62520 , LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/1993
Siret
39074154400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
161 RUE JEAN-BAPTISTE DEFERNEZ
62800 , LIEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1993
Siret
39074154400014
Code APE
702C
Adresse
3 RUE DE LA VIGNETTE
62800 , LIEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15149
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Radiation du RCS le 02/12/2020 avec effet au 01/07/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par suite de transfert du siège social à compter du 01/07/2020 du 161 Rue JEAN BAPTISTE DEFERNEZ 62800 Liévin au 108 Avenue Louis Quetelart 62520 Le Touquet-Paris-Plage Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/07/2020 Ancienne valeur : 161 Rue JEAN BAPTISTE D EFERNEZ 62800 Liévin Nouvelle valeur : 108 Avenue Louis Quetelart 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10313
Date d'ajout
01/12/2020
Description
Date de début d'activité dans le ressort de Arras: 25/03/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
10313
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
10313
Date d'ajout
30/05/2001
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).