Entreprise : LABOR INVESTISSEMENTS - SIREN 390 723 005
Identité
Dénomination
LABOR INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
390 723 005
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1993
Début d’activité
06/04/1993
Date de fin de la personne morale
13/04/2068
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1994
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LA PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAIS OU ETRANGERS, CREES OU A CREER, ET CE PAR TOUS MOYENS NOTAMMENT PAR VOIE D'APPORT, DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES, DE FUSIONS OU DE GROUPEMENTS, LA GESTION DE SES PARTICIPA- TIONS FINANCIERES ET DE TOUS INTERETS DANS TOUTES SOCIETES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DES RIPPES 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINET CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Maurienne
Nom, Prénom(s)
SECK OMAR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
74
Nom, Prénom(s)
GOMEZ ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
93
Nom, Prénom(s)
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
CABINET GARCIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambéry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1993
Siret
39072300500018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAIS OU ETRANGERS, CREES OU A CREER, ET CE PAR TOUS MOYENS NOTAMMENT PAR VOIE D'APPORT, DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES, DE FUSIONS OU DE GROUPEMENTS, LA GESTION DE SES PARTICIPA- TIONS FINANCIERES ET DE TOUS INTERETS DANS TOUTES SOCIETES
Autres Activités
LA PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUS GROUPEMENTS, SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAIS OU ETRANGERS, CREES OU A CREER, ET CE PAR TOUS MOYENS NOTAMMENT PAR VOIE D'APPORT, DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES, DE FUSIONS OU DE GROUPEMENTS, LA GESTION DE SES PARTICIPA- TIONS FINANCIERES ET DE TOUS INTERETS DANS TOUTES SOCIETES
Adresse
RUE DES RIPPES
73300 , SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/04/1993
Description
Historique des observations depuis le 14/04/1993 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A565 le 14/04/1993 --- Publicité au Journal : AFFAIRES SAVOYARDES --- Parution au Journal le 27/03/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).