Entreprise : PONCIN SAS - SIREN 390 722 486
Identité
Dénomination
PONCIN SAS
SIREN (siège)
390 722 486
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2000
Début d’activité
31/08/2000
Date de fin de la personne morale
17/10/2099
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2001
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
302815 EUR
Adresse du siège
LE CANTUBAS 69170 TARARE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D ACTIVITE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Dénomination
Société COGERA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LYON 2E ARRONDISSEMENT
Dénomination
AENOS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tarare
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/2000
Siret
39072248600029
Nom commercial
Poncin metal
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
TOLERIE INDUSTRIELLE HOLDING
Adresse
ZA Lieu-dit Le Cantubas
69170 , Tarare - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D ACTIVITE
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39072248600011
Code APE
741J
Adresse
10 CHE DES CUERS
69570 , DARDILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/000941
Date d'ajout
23/03/2006
Description
Fusion absorption de la société TMV HOLDING 432 659 423 RCS LYON effet rétroactif au 1er Octobre 2005 Modification du capital au 31 Décembre 2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/2002
Description
MODIFICATION COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT AU 19 DECEMBRE 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/10/2000
Description
MODIFICATION DATE DE CLOTURE EXERCICE SOCIAL, ADMINISTRATION AU 31 AOUT 2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 27 NOVEMBRE 2001 : MODIFICATION TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, AUGMENTATION ET CONVERSION EN EUROS DU CAPITAL, ADMINISTRATION, OBJET SOCIAL, DENOMINATION AU 30 SEPTEMBRE 2001 (ANCIENNE DENOMINATION : HENPIER) FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE PONCIN SA 350 481 891 RCS VILLEFRANCHE- TARARE EFFET RETROACTIF AU 1ER OCTOBRE 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERT SON SIEGE SOCIAL DE 10 CHEMIN DES CUERS 69570 DARDILLY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).